Operazioni con i grandi numeri

MATEMATICA » Le quattro operazioni Operazioni con i grandi numeri 1 Scrivi in cifre. Il numero più grande formato da 7 cifre tutte diverse: ................... Il numero pari più piccolo, formato da 6 cifre tutte diverse: ................... Il numero più piccolo di 5 cifre formato solo da numeri dispari tutti diversi: ................... Il numero di 8 cifre più piccolo che puoi scrivere utilizzando cifre tutte diverse: ................... Il numero di 9 cifre più grande che puoi scrivere utilizzando cifre tutte diverse: ................... 2 Esegui in colonna sul quaderno con la prova. 6 845 : 35 = ................... 60 126 : 29 = ................... 35 389 : 43 = ................... 9716 : 28 = ................... 3 Esegui in colonna sul quaderno. 8260 : 236 = ................... 8128 : 127 = ................... 8534 : 251 = ................... 7470 : 415 = ................... 9246 : 138 = ................... 4 Esegui le operazioni in colonna sul quaderno e riporta nel quadratino la lettera corrispondente al risultato corretto, nel giusto ordine. Potrai leggere il nome del solido rappresentato. 35 468 + 291 083 + 9 642 = ................... 287 197 − 46 728 = ................... 578 × 46 = ................... 73 278 : 23 = ................... 4 536 + 97 105 + 781 228 = ................... 651 002 − 589 316 = ................... 251 × 68 = ................... 93 466 : 34 = ................... 26 588 → R 882 869 → M 17 068 → D 2 479 → E 61 686 → I 240 469 → I 336 193 → P 3 186 → A 5 Aggiungi il numero mancante. 6 Calcola velocemente a mente applicando le strategie di calcolo che ritieni più opportune. 20 × 6 × 5 = ................... 3 × 5 × 4 × 2 = ................... 32 × 6 = ................... 19 × 8 = ................... 20 × 12 × 5 = ................... 2 × 7 × 5 × 10 = ................... 7 Applica la proprietà invariantiva ed esegui a mente. 5 600 : 700 = ................... 3 000 : 15 = ................... 640 000 : 800 = ................... 2 700 : 90 = ................... 30 000 : 50 = ................... 400 000 : 2 000 = ................... 8 Indica per ogni affermazione se è vera (V) o falsa (F). Nell’addizione e nella sottrazione lo zero è l’elemento neutro. Vero Falso La prova della divisione si esegue facendo l’operazione inversa. Vero Falso Un qualsiasi numero moltiplicato per zero dà come risultato il numero stesso. Vero Falso Dividendo un qualsiasi numero per 1 il risultato è 1. Vero Falso 9 Calcola a mente e colora soltanto i riquadri contenenti operazioni che danno come risultato 200 000. 200 000 × 1 500 × 400 140 000 + 160 000 254 368 − 54 368 2 000 000 : 10 40 × 50 × 100 4 000 × 500 620 000 − 520 000 100 × 2 × 1000 2 000 × 10 400 000 : 2 658 000 − 45 800 10 × 10 × 20 40 000 : 2 156 000 + 44 000 1 000 × 20 Competenza Eseguo calcoli scritti e mentali. SUSSIDIARIO pp. 199-206
MATEMATICA » Le quattro operazioni Operazioni con i grandi numeri 1 Scrivi in cifre. Il numero più grande formato da 7 cifre tutte diverse: ................... Il numero pari più piccolo, formato da 6 cifre tutte diverse: ................... Il numero più piccolo di 5 cifre formato solo da numeri dispari tutti diversi: ................... Il numero di 8 cifre più piccolo che puoi scrivere utilizzando cifre tutte diverse: ................... Il numero di 9 cifre più grande che puoi scrivere utilizzando cifre tutte diverse: ................... 2 Esegui in colonna sul quaderno con la prova. 6 845 : 35 = ................... 60 126 : 29 = ................... 35 389 : 43 = ................... 9716 : 28 = ................... 3 Esegui in colonna sul quaderno. 8260 : 236 = ................... 8128 : 127 = ................... 8534 : 251 = ................... 7470 : 415 = ................... 9246 : 138 = ................... 4 Esegui le operazioni in colonna sul quaderno e riporta nel quadratino la lettera corrispondente al risultato corretto, nel giusto ordine. Potrai leggere il nome del solido rappresentato. 35 468 + 291 083 + 9 642 = ................... 287 197 − 46 728 = ................... 578 × 46 = ................... 73 278 : 23 = ................... 4 536 + 97 105 + 781 228 = ................... 651 002 − 589 316 = ................... 251 × 68 = ................... 93 466 : 34 = ................... 26 588 → R 882 869 → M 17 068 → D 2 479 → E 61 686 →  I  240 469 →  I  336 193 → P 3 186 → A 5 Aggiungi il numero mancante. 6 Calcola velocemente a mente applicando le strategie di calcolo che ritieni più opportune. 20 × 6 × 5 = ................... 3 × 5 × 4 × 2 = ................... 32 × 6 = ................... 19 × 8 = ................... 20 × 12 × 5 = ................... 2 × 7 × 5 × 10 = ................... 7 Applica la proprietà invariantiva ed esegui a mente. 5 600 : 700 = ................... 3 000 : 15 = ................... 640 000 : 800 = ................... 2 700 : 90 = ................... 30 000 : 50 = ................... 400 000 : 2 000 = ................... 8 Indica per ogni affermazione se è vera (V) o falsa (F). Nell’addizione e nella sottrazione lo zero è l’elemento neutro. Vero  Falso La prova della divisione si esegue facendo l’operazione inversa. Vero  Falso Un qualsiasi numero moltiplicato per zero dà come risultato il numero stesso. Vero  Falso Dividendo un qualsiasi numero per 1 il risultato è 1. Vero  Falso 9 Calcola a mente e colora soltanto i riquadri contenenti operazioni che danno come risultato 200 000. 200 000 × 1 500 × 400 140 000 + 160 000 254 368 − 54 368 2 000 000 : 10 40 × 50 × 100 4 000 × 500 620 000 − 520 000 100 × 2 × 1000 2 000 × 10 400 000 : 2 658 000 − 45 800 10 × 10 × 20 40 000 : 2 156 000 + 44 000 1 000 × 20 Competenza Eseguo calcoli scritti e mentali. SUSSIDIARIO pp. 199-206