Verifica delle competenze

VERIFICA delle COMPETENZE » Quattro operazioni 1 Scrivi in cifre questi numeri: L = ........... CXXI = ........... VIII = ........... MCV = ........... DX = ........... IX = ........... IV = ........... XXIV = ........... 2 Scrivi in cifre: il numero più piccolo formato da 6 cifre tutte diverse:   il numero più grande formato da 6 cifre tutte diverse:   un numero dispari formato da 8 cifre tutte diverse:   il numero più piccolo composto da 9 cifre tutte diverse:   3 Scrivi sul quaderno 10 numeri utilizzando tutte queste cifre una sola volta per ogni numero: 7, 9, 3, 1, 5, 4, 6. 4 Inserisci nella tabella i seguenti numeri. Quarantadue e dieci decimi Centoventi millesimi Tre e quarantacinque centesimi Duemila e cinquanta centesimi 5 Completa le addizioni. 2 000 + .......... = 6 500 .......... + 2 350 = 5 000 71,3 + .......... = 100 0,6 + .......... = 1,5 1,48 + .......... = 2 6 Esegui in colonna con la prova. a. 135 + 1 069 = 378 + 1 456 = 2 799 + 5 670 = 6 780 + 1 456 = b. 374 + 6 988 + 59 = 12 826 + 99 + 3 674 = 34 124 + 746 + 27 = 2 973 + 8 688 + 66 = c. 28,4 + 0,378 = 30,7 + 6,243 = 45,06 + 7,45 = 0,245 + 57,2 = d. 12,3 + 5,9 + 16,45 = 4,237 + 7,4 + 22,36 = 3,18 + 125 + 9,638 = 8,429 + 12,56 + 138,4 = 7 Calcola applicando la proprietà invariantiva. 1300 − 700 = 267 − 147 = 204 − 128 = 119 − 40 = 8 Esegui in colonna con la prova. a. 5 000 − 4 560 = 3 450 − 670 = 6 709 − 3 468 = 2 900 − 3 479 = b.12 534 − 7 645 = 20 000 − 14 608 = 17 651 − 8 743 = 77 540 − 35 678 = c. 384,25 − 176,18 = 700 − 236,74 = 350,2 − 85,96 = 25,780 − 24,167 = d. 2474 × 12 = 98 067 × 45 = 43 579 × 91 = 98 769 × 3200 = e. 704 × 5,6 = 15,48 × 3,9 = 0,73 × 0,54 = 3 560 × 5,7 = f. 23,78 × 0,2 = 0,05 × 3,4 = 3,45 × 8,9 = 0,29 × 0,27 = 9 Calcola sul quaderno. 13 × 100 = 2,9 : 10 = 850 : 1 000 = 4,6 × 100 = 3,05 × 1 000 = 0,9 : 100 = 10 Esegui le moltiplicazioni e le divisioni in colonna con la prova. a. 839 × 65 = 4 728 × 96 = 21 539 × 28 = b. 13 377 × 46 = 25 600 × 80 = 41 288 × 35 = 3 560 × 5,7= c. 7 242 : 46 = 32 765 : 58 = 9 840 : 82 = d. 425,3 : 3,9 = 329,7 : 27 = 5,42 : 18 = e. 17,8 : 0,9 = 8,56 : 0,64 = 0,956 : 52 = 11 Scopri le cifre nascoste. 2…5 + 36 = 623 …44 + 75… = 16 1 25,8 + 11,… = 3 ,2 46 + 3…,42 = 1,42 24,3 + …,65 = 5,95 12 Completa. 35 : ......... = 0,35 4,2 : ......... = 0,42 360 × ......... = 3 600 0,715 × ......... = 71,5 800 : ......... = 0,8 156 : ......... = 1,56 8,7 × ......... = 870 0,009 × ......... = 9 13 Quanto manca per formare una unità?   INVALSI 14 Per svolgere la prova dell’addizione applichi la proprietà: invariantiva commutativa distributiva 15 In quale calcolo è stata applicata la proprietà invariantiva? 16 I termini della moltiplicazione si chiamano: sottraendo e minuendo addendi e somma fattori e prodotto 17 Quale operazione ha un risultato superiore a mille? 705 × 5,6 = 15,48 × 3,7 = 0,73 × 34,8 = 18 Per verificare una divisione si esegue una… sottrazione divisione moltiplicazione 19 Osserva la divisione e scegli la prova corretta. 1577 × 3 = 525 + 3 + 2 = (525 × 3) + 2 = 20 Qual è il risultato esatto di queste operazioni? 0,24 : 8 = 0,02 0,03 0,02 0,06 × 18 = 1,08 1,18 0,3 2,8 − 0,25 = 0,55 0,25 2,55
VERIFICA delle COMPETENZE » Quattro operazioni 1 Scrivi in cifre questi numeri: L = ........... CXXI = ........... VIII = ........... MCV = ........... DX = ........... IX = ........... IV = ........... XXIV = ........... 2 Scrivi in cifre: il numero più piccolo formato da 6 cifre tutte diverse:   il numero più grande formato da 6 cifre tutte diverse:   un numero dispari formato da 8 cifre tutte diverse:   il numero più piccolo composto da 9 cifre tutte diverse:   3 Scrivi sul quaderno 10 numeri utilizzando tutte queste cifre una sola volta per ogni numero: 7, 9, 3, 1, 5, 4, 6. 4 Inserisci nella tabella i seguenti numeri. Quarantadue e dieci decimi Centoventi millesimi Tre e quarantacinque centesimi Duemila e cinquanta centesimi 5 Completa le addizioni. 2 000 + .......... = 6 500 .......... + 2 350 = 5 000 71,3 + .......... = 100 0,6 + .......... = 1,5 1,48 + .......... = 2 6 Esegui in colonna con la prova. a. 135 + 1 069 = 378 + 1 456 = 2 799 + 5 670 = 6 780 + 1 456 = b. 374 + 6 988 + 59 = 12 826 + 99 + 3 674 = 34 124 + 746 + 27 = 2 973 + 8 688 + 66 = c. 28,4 + 0,378 = 30,7 + 6,243 = 45,06 + 7,45 = 0,245 + 57,2 = d. 12,3 + 5,9 + 16,45 = 4,237 + 7,4 + 22,36 = 3,18 + 125 + 9,638 = 8,429 + 12,56 + 138,4 = 7 Calcola applicando la proprietà invariantiva. 1300 − 700 = 267 − 147 = 204 − 128 = 119 − 40 = 8 Esegui in colonna con la prova. a. 5 000 − 4 560 = 3 450 − 670 = 6 709 − 3 468 = 2 900 − 3 479 = b.12 534 − 7 645 = 20 000 − 14 608 = 17 651 − 8 743 = 77 540 − 35 678 = c. 384,25 − 176,18 = 700 − 236,74 = 350,2 − 85,96 = 25,780 − 24,167 = d. 2474 × 12 = 98 067 × 45 = 43 579 × 91 = 98 769 × 3200 = e. 704 × 5,6 = 15,48 × 3,9 = 0,73 × 0,54 = 3 560 × 5,7 = f. 23,78 × 0,2 = 0,05 × 3,4 = 3,45 × 8,9 = 0,29 × 0,27 = 9 Calcola sul quaderno. 13 × 100 = 2,9 : 10 = 850 : 1 000 = 4,6 × 100 = 3,05 × 1 000 = 0,9 : 100 = 10 Esegui le moltiplicazioni e le divisioni in colonna con la prova. a. 839 × 65 = 4 728 × 96 = 21 539 × 28 = b. 13 377 × 46 = 25 600 × 80 = 41 288 × 35 = 3 560 × 5,7= c. 7 242 : 46 = 32 765 : 58 = 9 840 : 82 = d. 425,3 : 3,9 = 329,7 : 27 = 5,42 : 18 = e. 17,8 : 0,9 = 8,56 : 0,64 = 0,956 : 52 = 11 Scopri le cifre nascoste. 2…5 + 36 = 623 …44 + 75… = 16 1 25,8 + 11,… = 3 ,2 46 + 3…,42 = 1,42 24,3 + …,65 = 5,95 12 Completa. 35 : ......... = 0,35 4,2 : ......... = 0,42 360 × ......... = 3 600 0,715 × ......... = 71,5 800 : ......... = 0,8 156 : ......... = 1,56 8,7 × ......... = 870 0,009 × ......... = 9 13 Quanto manca per formare una unità?   INVALSI 14 Per svolgere la prova dell’addizione applichi la proprietà: invariantiva commutativa distributiva 15 In quale calcolo è stata applicata la proprietà invariantiva? 16 I termini della moltiplicazione si chiamano: sottraendo e minuendo addendi e somma fattori e prodotto 17 Quale operazione ha un risultato superiore a mille? 705 × 5,6 = 15,48 × 3,7 = 0,73 × 34,8 = 18 Per verificare una divisione si esegue una… sottrazione divisione moltiplicazione 19 Osserva la divisione e scegli la prova corretta. 1577 × 3 = 525 + 3 + 2 = (525 × 3) + 2 = 20 Qual è il risultato esatto di queste operazioni? 0,24 : 8 = 0,02 0,03 0,02 0,06 × 18 = 1,08 1,18 0,3 2,8 − 0,25 = 0,55 0,25 2,55 <