Moltiplicazioni e calcolo mentale

MATEMATICA » Numeri e operazioni Moltiplicazioni e calcolo mentale 1 Esegui in colonna sul quaderno e verifica il risultato con la prova. Infine cerchia in rosso il risultato maggiore e in verde quello minore. 64 × 25 = .............. 439 × 28 = .............. 56 × 178 = .............. 94 × 37 = .............. 328 × 46 = .............. 52 × 186 = .............. 48 × 109 = .............. 57 × 64 = .............. 805 × 28 = .............. Per fare la prova della moltiplicazione ho applicato la proprietà 2 Calcola a mente. 20 × 9 = .............. 800 × 30 = .............. 500 × 4 = .............. 4 × 7 000 = .............. 60 × 70 = .............. 90 × 90 = .............. 8 × 4 000 = .............. 300 × 50 = .............. 3 Esegui le moltiplicazioni sul quaderno e poi applica la proprietà commutativa per fare la prova. 43 × 74 = .............. 52 × 38 = .............. 619 × 80 = .............. 371 × 57 = .............. 658 × 42 = .............. 209 × 306 = .............. 820 × 654 = .............. 374 × 92 = .............. 4 Applica la proprietà associativa ed esegui le operazioni a mente. Segui l'esempio. 50 × 4 × 10 =(50 × 4) × 10 = 200 × 10 = 2 000 3 × 4 × 2 = 8 × 7 × 100 = 5 × 8 × 1000 = 5 Applica la proprietà distributiva ed esegui le operazioni a mente. Segui l'esempio. 320 × 7 = (300 + 20) × 7 = (300 × 7) + (20 × 7) = 2 100 + 140 = 2 240 430 × 8 = (.............) × ............. = (.............) + (.............) = ............. + ............. = ............. 502 × 9 = (.............) × ............. = (.............) + (.............) = ............. + ............. = ............. 24 × 5 = (.............) × ............. = (.............) + (.............) = ............. + ............. = ............. Competenza Eseguo calcoli scritti e mentali e conosco le proprietà della moltiplicazione. SUSSIDIARIO pp. 204-205
MATEMATICA » Numeri e operazioni Moltiplicazioni e calcolo mentale 1 Esegui in colonna sul quaderno e verifica il risultato con la prova. Infine cerchia in rosso il risultato maggiore e in verde quello minore. 64 × 25 = .............. 439 × 28 = .............. 56 × 178 = .............. 94 × 37 = .............. 328 × 46 = .............. 52 × 186 = .............. 48 × 109 = .............. 57 × 64 = .............. 805 × 28 = .............. Per fare la prova della moltiplicazione ho applicato la proprietà 2 Calcola a mente. 20 × 9 = .............. 800 × 30 = .............. 500 × 4 = .............. 4 × 7 000 = .............. 60 × 70 = .............. 90 × 90 = .............. 8 × 4 000 = .............. 300 × 50 = .............. 3 Esegui le moltiplicazioni sul quaderno e poi applica la proprietà commutativa per fare la prova. 43 × 74 = .............. 52 × 38 = .............. 619 × 80 = .............. 371 × 57 = .............. 658 × 42 = .............. 209 × 306 = .............. 820 × 654 = .............. 374 × 92 = .............. 4 Applica la proprietà associativa ed esegui le operazioni a mente. Segui l'esempio. 50 × 4 × 10 =(50 × 4) × 10 = 200 × 10 = 2 000 3 × 4 × 2 = 8 × 7 × 100 = 5 × 8 × 1000 = 5 Applica la proprietà distributiva ed esegui le operazioni a mente. Segui l'esempio. 320 × 7 = (300 + 20) × 7 = (300 × 7) + (20 × 7) = 2 100 + 140 = 2 240 430 × 8 = (.............) × ............. = (.............) + (.............) = ............. + ............. = ............. 502 × 9 = (.............) × ............. = (.............) + (.............) = ............. + ............. = ............. 24 × 5 = (.............) × ............. = (.............) + (.............) = ............. + ............. = ............. Competenza Eseguo calcoli scritti e mentali e conosco le proprietà della moltiplicazione. SUSSIDIARIO pp. 204-205